Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | Mitglied | 28.10.2016 | 30.06.2019 | von 28.10.2016 bis 30.06.2019 | |
Ortschaftsrat Schauen | Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 10.06.2014 | 30.06.2024 | von 10.06.2014 bis 30.06.2024 | |
Stadtrat | Mitglied | Mitglied | 15.09.2016 | 02.07.2019 | von 15.09.2016 bis 02.07.2019 |